您所在位置: 首页
返回
县科工局行政执法人员公示
2021-07-22 09:54来源: 安化县科工局
编号 | 证件编号 | 证件类型 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法类别 | 执法范围 | 工作单位 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 |
1 | 湘08030400007 | 行政执法证 | 黄建球 | 男 | 主任 | 工业和信息化 | 安化县 | 安化县科学技术和工业信息局 | 安化县人民政府 | 2016/12/1 | 2021/12/31 |
2 | 湘08030400004 | 行政执法证 | 王平华 | 男 | 主任 | 工业和信息化 | 安化县 | 安化县科学技术和工业信息局 | 安化县人民政府 | 2016/12/1 | 2021/12/31 |
3 | 湘08030400005 | 行政执法证 | 吴齐平 | 男 | 主任 | 工业和信息化 | 安化县 | 安化县科学技术和工业信息局 | 安化县人民政府 | 2016/12/1 | 2021/12/31 |
4 | 湘08030400001 | 行政执法证 | 李慧 | 男 | 总工程师 | 工业和信息化 | 安化县 | 安化县科学技术和工业信息局 | 安化县人民政府 | 2016/12/1 | 2021/12/31 |
5 | 湘08030400002 | 行政执法证 | 刘向辉 | 男 | 副局长 | 工业和信息化 | 安化县 | 安化县科学技术和工业信息局 | 安化县人民政府 | 2016/12/1 | 2021/12/31 |
6 | 湘08030400003 | 行政执法证 | 肖吉平 | 男 | 副局长 | 工业和信息化 | 安化县 | 安化县科学技术和工业信息局 | 安化县人民政府 | 2016/12/1 | 2021/12/31 |
7 | 湘08030400008 | 行政执法证 | 李健 | 男 | 主任 | 工业和信息化 | 安化县 | 安化县科学技术和工业信息局 | 安化县人民政府 | 2020/11/13 | 2021/12/31 |
8 | 湘08030400009 | 行政执法证 | 胡作金 | 男 | 主任 | 工业和信息化 | 安化县 | 安化县科学技术和工业信息局 | 安化县人民政府 | 2020/11/13 | 2021/12/31 |
9 | 湘08030400011 | 行政执法证 | 文彪 | 男 | 主任 | 工业和信息化 | 安化县 | 安化县科学技术和工业信息局 | 安化县人民政府 | 2020/11/13 | 2021/12/31 |